THE GILBERT AND SULLIVAN SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The society organises events throughout the year to promote greater knowledge of the works of Gilbert and Sullivan to members and the public in general. We provide an up to date Gilbert and Sullivan library at the Barbican in London and publish the Gilbert and Sullivan news three times a year. The society also makes occasional grants to similar organisations.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 26 Ebrill 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1164859 EFFERVESCENT SOCIAL ALCHEMY
- 20 Mehefin 1997: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN PENN | Cadeirydd |
|
|
|||||
LEON PETER FRANCIS BERGER | Ymddiriedolwr | 28 September 2023 |
|
|||||
Zena Patricia Jean Wigram | Ymddiriedolwr | 07 September 2021 |
|
|
||||
John Peter Robert Mountsteven | Ymddiriedolwr | 16 September 2017 |
|
|
||||
Katharine Kelly Barnes | Ymddiriedolwr | 16 September 2017 |
|
|
||||
ROBERT GRAY | Ymddiriedolwr | 05 September 2013 |
|
|||||
ANGELA MAY PENN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CELIA LYONS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
John Tritton | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £36.12k | £118.25k | £11.99k | £10.83k | £34.75k | |
|
Cyfanswm gwariant | £42.10k | £8.03k | £17.65k | £16.77k | £24.64k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 09 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 29 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 17 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 26 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 26 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 18 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 18 Ionawr 2021 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 28TH APRIL 1997 AS AMENDED 21ST JULY 1999 AND 10 SEPTEMBER 2003
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE PUBLIC EDUCATION BY THE PROMOTION OF GILBERT AND SULLIVAN'S WORKS, IN PARTICULAR, BUT NOT EXCLUSIVELY BY THE PROVISION OF LECTURES, CONCERTS THE MAINTENANCE OF A GILBERT AND SULLIVAN LIBRARY AND MUSEUM AND THE PRODUCTION OF A REGULAR GILBERT AND SULLIVAN PUBLICATION FOR MEMBERS AND THE PUBLIC
Maes buddion
NATIONAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Barataria
42
Avenue Road
Erith
Kent
- Ffôn:
- 01322838298
- E-bost:
- sangaz@aol.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window