THE TUNBRIDGE WELLS POST GRADUATE CENTRE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The objects of the Centre are the advancement of medical and dental education, to all doctors, dentists and those in professions allied to medicine. To include the provision of comfortable accommodation for all junior doctors in training.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Caint
Llywodraethu
- 25 Mawrth 1970: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Garth Sommerville | Ymddiriedolwr | 31 May 2017 |
|
|
||||
Dr David William Yates | Ymddiriedolwr | 30 November 2015 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £48.19k | £16.35k | £55.73k | £29.24k | £24.30k | |
|
Cyfanswm gwariant | £54.63k | £20.53k | £40.80k | £31.91k | £49.98k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 28 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 15 Chwefror 2024 | 15 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 15 Chwefror 2024 | 15 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 01 Chwefror 2023 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 01 Chwefror 2023 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 01 Chwefror 2022 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 23 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 23 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 3RD MARCH 1970
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND TRAINING OF GRADUATES IN MEDICINE DENTISTRY AND RELATED ARTS AND SCIENCES FOR THE PROMOTION OF MEDICAL DENTAL AND VETERINARY RESEARCH AND THE PUBLICATION OF THE RESULTS OF SUCH RESEARCH.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
TUNBRIDGE WELLS POSTGRADUATE CENTRE
EDUCATION & TRAINING CENTRE LEVEL 2
TUNBRIDGE WELLS HOSPITAL
TONBRIDGE ROAD
PEMBURY
KENT
- Ffôn:
- 01892635368
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window