SAMUEL BUTLER'S EDUCATIONAL FOUNDATION

Rhif yr elusen: 307908
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The promotion of education of young persons, in need of financial assistance, who are or have been for not less than two years resident or at a county or voluntary school in the area of benefit, being parishes covering mostly Tower Hamlets.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £21,304
Cyfanswm gwariant: £26,869

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Caint
  • Dinas Llundain
  • Dinas Westminster
  • Tower Hamlets

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 20 Mehefin 1963: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

15 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev PETER MCGEARY Cadeirydd
THE HENDERSON CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
THE ORGELBÜCHLEIN PROJECT
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY CABLE STREET
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Ryan Gabriel Rodrigues Ymddiriedolwr 07 October 2024
Dim ar gofnod
Darren Wolf Ymddiriedolwr 10 June 2021
NORTON FOLGATE ALMSHOUSE CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF CHRIST CHURCH WITH ALL SAINTS SPITALFIELDS
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Erin Clark Ymddiriedolwr 21 March 2019
MISS VAUGHAN'S SPITALFIELDS CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Rev David Armstrong Ymddiriedolwr 06 November 2018
Dim ar gofnod
Revd Richard Springer Ymddiriedolwr 14 October 2018
ST CHAD'S COLLEGE DURHAM
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. GEORGE-IN-THE-EAST WITH ST. PAUL
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Jonathan Beswick Ymddiriedolwr 01 July 2018
Dim ar gofnod
Rev GRAHAM HUNTER Ymddiriedolwr 19 September 2016
STREET LEVEL TRUST
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1650 diwrnod
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST JOHN THE BAPTIST WITH CHRIST CHURCH, HOXTON(DIOCESE OF LONDON)
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Philip Williams Ymddiriedolwr 06 July 2016
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF POPLAR (ALL SAINTS AND ST NICHOLAS)
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 189 diwrnod
JACQUELINE DIANE DRIVER BSC HONS Ymddiriedolwr 18 December 2014
HACKNEY PARISH ALMSHOUSES CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Richard Bray Ymddiriedolwr 03 September 2014
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST ANNE'S, LIMEHOUSE
Derbyniwyd: 18 diwrnod yn hwyr
CARE FOR LIMEHOUSE PARISH CHURCH (ST ANNE'S) COMMERCIAL ROAD TRUST (USUALLY KNOWN AS CARE FOR ST ANNE'S)
Derbyniwyd: Ar amser
LONDON GOSPEL PARTNERSHIP
Derbyniwyd: 41 diwrnod yn hwyr
Rev TREVOR FRANCIS CRITCHLOW Ymddiriedolwr 10 October 2011
STEPNEY RELIEF IN NEED CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
THE RATCLIFF EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
THE COOPERS' COMPANY AND COBORN EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST DUNSTAN AND ALL SAINTS, STEPNEY
Derbyniwyd: Ar amser
The Portal Trust
Derbyniwyd: Ar amser
CHARITY OF MARY BASTOW
Derbyniwyd: Ar amser
THE ST DUNSTAN'S AND ALL SAINTS STEPNEY PRESERVATION TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
JOHN KITCHEN Ymddiriedolwr 10 October 2011
Dim ar gofnod
Rev LAURA JANE JORGENSEN Ymddiriedolwr
THE ALDGATE AND ALLHALLOWS FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
THE ALDGATE FREEDOM FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
Rev SIMON JAMES GRIGG Ymddiriedolwr
ST CLEMENT DANES EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £19.12k £19.48k £20.14k £21.08k £21.30k
Cyfanswm gwariant £38.45k £18.48k £25.01k £27.97k £26.87k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 05 Tachwedd 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 21 Mai 2024 111 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 04 Tachwedd 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 05 Rhagfyr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 03 Tachwedd 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
37 KENILWORTH ROAD
BOW
LONDON
E3 5RH
Ffôn:
02089816612