ymddiriedolwyr SAMUEL BUTLER'S EDUCATIONAL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 307908
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (111 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev PETER MCGEARY | Cadeirydd |
|
||||||||||||||
Rev Mark Nelson | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|||||||||||||
Rev Darren Wolf | Ymddiriedolwr | 10 June 2021 |
|
|||||||||||||
Rev Erin Clark | Ymddiriedolwr | 21 March 2019 |
|
|||||||||||||
Rev David Armstrong | Ymddiriedolwr | 06 November 2018 |
|
|
||||||||||||
Revd Richard Springer | Ymddiriedolwr | 14 October 2018 |
|
|||||||||||||
Rev Jonathan Beswick | Ymddiriedolwr | 01 July 2018 |
|
|
||||||||||||
Rev GRAHAM HUNTER | Ymddiriedolwr | 19 September 2016 |
|
|||||||||||||
Rev Philip Williams | Ymddiriedolwr | 06 July 2016 |
|
|||||||||||||
JACQUELINE DIANE DRIVER BSC HONS | Ymddiriedolwr | 18 December 2014 |
|
|||||||||||||
Rev Richard Bray | Ymddiriedolwr | 03 September 2014 |
|
|||||||||||||
Rev TREVOR FRANCIS CRITCHLOW | Ymddiriedolwr | 10 October 2011 |
|
|||||||||||||
JOHN KITCHEN | Ymddiriedolwr | 10 October 2011 |
|
|
||||||||||||
REVEREND CANON MARK ROBERTS | Ymddiriedolwr | 12 September 1991 |
|
|
||||||||||||
Rev LAURA JANE JORGENSEN | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||||
Rev SIMON JAMES GRIGG | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.