THE NEW BEACON EDUCATIONAL TRUST LIMITED
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The education and personal development of boys aged 4-13. The School offers Academic Bursaries subject to means-tesing, and considers cases of Hardship on a case-by-case basis. (Free Music Bursaries are available to boys and girls in the 4-13 age range.)
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2021
Cyfanswm incwm:
£5,224,180
Roddion a chymynroddion | £55.81k | |
Weithgareddau elusennol | £5.09m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £34.82k | |
Buddsoddiadau | £1.52k | |
Arall | £43.99k |
Cyfanswm gwariant:
£14,169,927
Codi arian | £40.61k | |
Weithgareddau elusennol | £14.13m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £71,832 o 1 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £40.61k | |
Gwariant elusennol | £14.13m |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Caint
Llywodraethu
- 14 Mai 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1097977 TONBRIDGE SCHOOL
- 04 Awst 1970: Cofrestrwyd
- 14 Mai 2024: Tynnwyd (WEDI UNO)
- THE NEW BEACON (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.44m | £5.69m | £5.70m | £5.09m | £5.22m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.12m | £5.18m | £4.93m | £4.80m | £14.17m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | £182.35k | £71.83k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £49.87k | £98.05k | £42.49k | £34.52k | £55.81k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £148.50k | £0 | £34.82k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.39m | £5.58m | £5.49m | £5.02m | £5.09m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £424 | £4.35k | £12.79k | £12.52k | £1.52k | |
|
Incwm - Arall | £2.36k | £3.95k | £524 | £23.43k | £43.99k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.11m | £5.18m | £4.85m | £4.74m | £14.13m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £11.05k | £419 | £80.94k | £54.50k | £40.61k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £47.11k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £9.16m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £10.25m | £10.02m | £8.86m | £9.73m | £0 | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £1.03m | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £2.18m | £2.65m | £2.79m | £2.92m | £0 | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | -£116.00k | -£93.18k | -£86.98k | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £5.06m | £4.67m | £3.94m | £3.63m | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 29 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 29 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 07 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 07 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 18 Chwefror 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 18 Chwefror 2020 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 10/04/1969 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 06/05/1970 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 19/11/1992 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 19/11/2009 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 19/11/2015
Gwrthrychau elusennol
A DAY AND BOARDING SCHOOL FOR BOYS
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window