ymddiriedolwyr ST AUGUSTINE'S FOUNDATION
Rhif yr elusen: 307961
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REVD DR WILLIAM ROBERT STUART LAMB | Cadeirydd | 01 June 2015 |
|
|||||
Rev Peniel Jesudason Rufus Rajkumar | Ymddiriedolwr | 20 October 2022 |
|
|
||||
DAVID JOHN WHITE | Ymddiriedolwr | 11 May 2022 |
|
|||||
Rev Dr Jennifer Strawbridge | Ymddiriedolwr | 11 May 2022 |
|
|
||||
Rev Anderson Jeremiah | Ymddiriedolwr | 29 April 2021 |
|
|
||||
Revd. Canon Dr Timothy James Neville Naish | Ymddiriedolwr | 18 April 2018 |
|
|||||
Dr CATHY ROSS | Ymddiriedolwr | 01 June 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.