GUIDE ASSOCIATION BUCKINGHAMSHIRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
GIRLGUIDING ENABLES GIRLS AND YOUNG WOMEN TO FULFIL THEIR POTENTIAL AND TAKE AN ACTIVE AND RESPONSIBLE ROLE IN SOCIETY, THROUGH A STIMULATING AND ENJOYABLE PROGRAMME OF ACTIVITIES DELIVERED BY TRAINED VOLUNTEER LEADERS. OUR VISION IS TO BE RECOGNISED AS THE LEADING ORGANISATION FOR GIRLS AND YOUNG WOMEN.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Swydd Buckingham
Llywodraethu
- 16 Chwefror 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1040858 KEN DENHAM TRUST
- 15 Hydref 1973: Cofrestrwyd
- GIRLGUIDING BUCKINGHAMSHIRE (Enw gwaith)
- BUCKINGHAMSHIRE COUNTY OF THE GIRL GUIDES ASSOCIATION (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANET SMITH | Ymddiriedolwr | 05 September 2024 |
|
|||||
Janet Loach | Ymddiriedolwr | 05 September 2024 |
|
|||||
Gillian Carol MacKenzie | Ymddiriedolwr | 05 September 2024 |
|
|
||||
Katherine Berryman | Ymddiriedolwr | 07 May 2024 |
|
|
||||
Karyn Evans | Ymddiriedolwr | 17 April 2024 |
|
|
||||
Susan Berry | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
Kathryn Hissey | Ymddiriedolwr | 25 July 2022 |
|
|
||||
Toni MacDonald | Ymddiriedolwr | 25 July 2022 |
|
|
||||
LISA DAWN FORD | Ymddiriedolwr | 30 September 2021 |
|
|||||
Judith Freeman | Ymddiriedolwr | 01 April 2018 |
|
|||||
RUTH BOWLES | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £762.83k | £141.03k | £193.70k | £591.52k | £183.24k | |
|
Cyfanswm gwariant | £706.30k | £92.85k | £176.15k | £143.52k | £127.29k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £20.27k | £10.67k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £124.31k | N/A | N/A | £447.66k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £204 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £635.62k | N/A | N/A | £126.28k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.71k | N/A | N/A | £8.90k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | £8.69k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | £442.25k | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £706.30k | N/A | N/A | £142.53k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | N/A | N/A | £4.80k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | £989 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 29 Ionawr 2025 | 364 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 29 Ionawr 2025 | 364 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 28 Ionawr 2025 | 728 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 28 Ionawr 2025 | 728 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 24 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 24 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
ROYAL CHARTER DATED 14TH DECEMBER 1922
Gwrthrychau elusennol
UNIT OF THE GIRL GUIDES ASSOCIATION
Maes buddion
BUCKINGHAMSHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
3 Walton Terrace
Walton Street
AYLESBURY
HP21 7QY
- Ffôn:
- 01296 487683
- E-bost:
- girlguidingbucks@btconnect.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window