Hanes ariannol ROYAL DEVON UNIVERSITY HEALTHCARE NHS FOUNDATION TRUST CHARITY
Rhif yr elusen: 1061384
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £682.00k | £2.77m | £861.00k | £870.00k | £3.63m | |
|
Cyfanswm gwariant | £957.00k | £2.90m | £511.00k | £565.00k | £2.05m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £1.53k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £599.00k | £2.68m | £798.00k | £799.00k | £2.18m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £6.00k | £3.00k | £0 | £0 | £230.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £12.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £77.00k | £83.00k | £63.00k | £71.00k | £98.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £1.11m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £93.00k | £903.00k | £8.00k | £326.00k | £540.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £938.00k | £2.89m | £495.00k | £547.00k | £1.56m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £19.00k | £16.00k | £16.00k | £18.00k | £489.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £12.00k | £12.00k | £12.00k | £12.00k | £25.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £872.00k | £2.82m | £432.00k | £483.00k | £1.47m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £19.00k | £16.00k | £16.00k | £18.00k | £18.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.