Hanes ariannol TEES ESK AND WEAR VALLEYS NHS TRUST GENERAL CHARITABLE FUND

Rhif yr elusen: 1061486
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £159.36k £349.40k £138.46k £229.86k £211.39k
Cyfanswm gwariant £147.29k £171.04k £160.26k £283.57k £172.21k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £2.50k £2.50k N/A