ymddiriedolwyr THE ROYAL MERCHANT NAVY SCHOOL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 309047
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LESLEY ANN ROBINSON | Cadeirydd | 28 March 2013 |
|
|
||||||||
COMMODORE WILLIAM MICHAEL WALWORTH CBE | Ymddiriedolwr | 25 April 2024 |
|
|||||||||
EMMA MCKENDRICK BA | Ymddiriedolwr | 04 February 2021 |
|
|||||||||
Simon Nicholas Cooper DL | Ymddiriedolwr | 04 February 2021 |
|
|||||||||
Commodore The Honourable Michael Charles Nicholas Cochrane | Ymddiriedolwr | 14 June 2018 |
|
|||||||||
Dr RODNEY OWEN-JONES | Ymddiriedolwr | 21 October 2016 |
|
|||||||||
Peter Hulse | Ymddiriedolwr | 05 July 2005 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.