LAMBROOK SCHOOL TRUST LIMITED

Rhif yr elusen: 309098
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The principal activity of the charity is the provision of education for boarding and day boys and girls, between the ages of 3 and 13, at Lambrook School for the benefit of children locally.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr hefyd yn gyfarwyddwyr yr is-gyrff.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Bracknell Forest
  • Surrey
  • Swydd Buckingham
  • Windsor And Maidenhead

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 29 Mawrth 1967: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • LAMBROOK HAILEYBURY (Enw gwaith)
  • LAMBROOK HAILEYBURY SCHOOL TRUST LIMITED (Enw blaenorol)
  • LAMBROOK SCHOOL TRUST LIMITED (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
  • Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

12 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Marie El-Khazen Ymddiriedolwr 23 November 2023
Dim ar gofnod
Hilaire James Lamont Ymddiriedolwr 03 December 2022
Dim ar gofnod
Peter McKee Ymddiriedolwr 21 November 2019
Dim ar gofnod
Andrew Honnor Mr Ymddiriedolwr 13 June 2019
RAINBOW TRUST CHILDREN'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
DR ALEX PETERKEN Ymddiriedolwr 01 January 2018
Dim ar gofnod
Benjamin Chukwuemeka Ymddiriedolwr 01 January 2017
Dim ar gofnod
Paddy Burrowes Ymddiriedolwr 01 January 2016
Dim ar gofnod
Hannah Katharine Lyman Ymddiriedolwr 11 June 2015
Dim ar gofnod
ANNETTE LISA DOBSON Ymddiriedolwr 19 November 2012
Dim ar gofnod
ANNABEL SUVA NICOLL Ymddiriedolwr 13 July 2012
THE ANNABEL ARBIB FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
CHRISTOPHER JOHN BROMFIELD MA Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
DONALD FARQUHAR MACLEOD FCA Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £10.39m £11.40m £13.39m £15.31m £16.54m
Cyfanswm gwariant £9.47m £9.70m £11.09m £13.21m £14.47m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £447.12k £518.30k £391.13k £442.35k £376.17k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £55.81k £33.19k £81.03k £44.41k £50.27k
Incwm - Weithgareddau elusennol £9.79m £10.85m £12.90m £14.65m £15.80m
Incwm - Gwaddolion £0 £518.30k £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £89.95k £1.81k £13.14k £181.62k £320.64k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £9.37m £9.67m £11.09m £13.19m £14.41m
Gwariant - Ar godi arian £98.02k £38.04k £0 £17.28k £63.84k
Gwariant - Llywodraethu £31.59k £51.42k £61.11k £68.28k £38.21k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Asedau hunan ddefnydd £16.25m £15.92m £17.36m £17.71m £19.68m
Buddsoddiadau tymor hir £1 £1 £1 £1 £1
Cyfanswm asedau £3.27m £6.28m £7.09m £8.01m £13.71m
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd -£21.18k -£21.54k -£4.79k £0 -£994
Cyfanswm rhwymedigaethau £4.32m £5.29m £5.26m £4.43m £10.03m

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2024 13 Mai 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2024 13 Mai 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2023 06 Mehefin 2024 6 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2023 06 Mehefin 2024 6 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2022 30 Mai 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2022 30 Mai 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2021 06 Mehefin 2022 6 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2021 06 Mehefin 2022 6 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2020 09 Mehefin 2021 9 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2020 09 Mehefin 2021 9 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Lambrook
Winkfield Row
Winkfield Row
Bracknell
RG42 6LU
Ffôn:
01344882717