ymddiriedolwyr THE ORATORY SCHOOLS ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 309112
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthew Dent | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Jonathan Rawlings | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Angela Shields | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Peter McDonald | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
John Robert Wyndham Wilder | Ymddiriedolwr | 18 May 2021 |
|
|
||||
Peter Sieyes | Ymddiriedolwr | 18 August 2020 |
|
|
||||
Francis Patrick Gargent | Ymddiriedolwr | 18 August 2020 |
|
|
||||
Philip James Hobley | Ymddiriedolwr | 18 August 2020 |
|
|
||||
Fr Daniel Seward | Ymddiriedolwr | 01 December 2019 |
|
|
||||
JONATHAN RICHARD BARNARD HOBBS | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|||||
KATHERINE MARY CARBERRY-LONG | Ymddiriedolwr | 08 May 2019 |
|
|
||||
Marie Pascale Constance Lo | Ymddiriedolwr | 27 February 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.