Hanes ariannol CHARLBURY EXHIBITION FOUNDATION

Rhif yr elusen: 309236
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £14.79k £13.39k £13.74k £25.89k £17.02k
Cyfanswm gwariant £18.54k £16.11k £11.12k £18.66k £6.00k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A