EWELME ELEMENTARY EDUCATIONAL FOUNDATION

Rhif yr elusen: 309281
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Repairs to Ewelme School Buildings

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £3,208
Cyfanswm gwariant: £3,208

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Rydychen

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 03 Gorffennaf 1963: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Rheoli risg
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Margaret Wyn Marshall Ymddiriedolwr 30 April 2024
GOD'S HOUSE IN EWELME
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Daniel Timothy Richardson Wilson Ymddiriedolwr 30 January 2024
HENLEY CHORAL SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
GOD'S HOUSE IN EWELME
Derbyniwyd: Ar amser
Michael John Tait Ymddiriedolwr 30 January 2024
GOD'S HOUSE IN EWELME
Derbyniwyd: Ar amser
IMOGEN BIRCH REYNARDSON Ymddiriedolwr 28 April 2020
GOD'S HOUSE IN EWELME
Derbyniwyd: Ar amser
WATLINGTON HOSPITAL CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: 22 diwrnod yn hwyr
Rev PATRICK GILDAY Ymddiriedolwr 01 January 2018
GOD'S HOUSE IN EWELME
Derbyniwyd: Ar amser
Philip Walter Chamberlain Ymddiriedolwr
GOD'S HOUSE IN EWELME
Derbyniwyd: Ar amser
THE CENTRAL REGION FARMERS TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
PATRICK GOSSET Ymddiriedolwr
GOD'S HOUSE IN EWELME
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £46.40k £10.15k £17.29k £1.33k £3.21k
Cyfanswm gwariant £46.40k £10.15k £17.29k £1.33k £3.21k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 04 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 17 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 24 Awst 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 09 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 24 Awst 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 24 Awst 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
30 St Giles'
OXFORD
OX1 3LE
Ffôn:
07518 297138