ymddiriedolwyr THE ST MICHAEL'S OXFORD EDUCATIONAL TRUST
Rhif yr elusen: 309553
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Andrew Spicer | Ymddiriedolwr | 15 May 2024 |
|
|||||||||||
Daniel Martin Thomas Mr | Ymddiriedolwr | 07 July 2022 |
|
|
||||||||||
Matthew Lebus | Ymddiriedolwr | 28 October 2020 |
|
|||||||||||
Rev ANTHONY BUCKLEY | Ymddiriedolwr | 09 January 2019 |
|
|||||||||||
Myriam Tamara Burstow | Ymddiriedolwr | 31 January 2017 |
|
|
||||||||||
PROF SIR NIGEL SHADBOLT FRS FREng | Ymddiriedolwr | 01 August 2015 |
|
|||||||||||
PROFESSOR HENRY RUXTON WOUDHUYSEN | Ymddiriedolwr | 21 January 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.