Hanes ariannol SHIPLAKE COURT LIMITED

Rhif yr elusen: 309651
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £10.85m £11.76m £13.68m £15.52m £16.54m
Cyfanswm gwariant £10.00m £10.81m £11.87m £12.93m £14.02m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £268.36k £117.33k N/A £12.08k N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £272.40k £8.47k £55.60k £24.63k £111.18k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £150.14k £160.48k £227.40k £1.65m £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £10.40m £11.47m £13.39m £13.72m £15.93m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £23.92k £1.77k £1.26k £125.73k £335.99k
Incwm - Arall £0 £8.63k £2.69k £0 £160.08k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £9.88m £10.67m £11.76m £12.76m £13.94m
Gwariant - Ar godi arian £37.03k £137.68k £116.01k £54.12k £75.87k
Gwariant - Llywodraethu £20.41k £15.31k £17.10k £18.77k £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £85.65k £0 £0 £116.79k £0