Hanes ariannol EDWARD PENLEY ABRAHAM RESEARCH FUND
Rhif yr elusen: 309659
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.73m | £1.83m | £2.00m | £2.47m | £2.33m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.35m | £1.81m | £10.58m | £5.02m | £3.22m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.93m | £1.81m | £1.99m | £2.46m | £2.32m | |
|
Incwm - Arall | £1.80m | £11.75k | £11.53k | £13.10k | £11.28k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £974.45k | £1.33m | £10.09m | £4.48m | £2.74m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £363.82k | £461.24k | £491.78k | £540.11k | £475.40k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £55.15k | £72.28k | £18.17k | £20.61k | £30.58k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £919.30k | £1.26m | £10.05m | £4.39m | £2.66m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £363.82k | £461.24k | £491.78k | £539.08k | £474.31k | |
|
Gwariant - Arall | £12.54k | £16.99k | £1.82k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.