Hanes ariannol HEADINGTON SCHOOL OXFORD LIMITED
Rhif yr elusen: 309678
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £22.40m | £21.47m | £20.09m | £23.59m | £24.29m | |
|
Cyfanswm gwariant | £20.29m | £19.51m | £18.73m | £20.66m | £22.55m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £727.23k | £327.03k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £338.70k | £323.96k | £516.07k | £595.60k | £285.38k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £583.59k | £509.57k | £218.67k | £462.24k | £435.67k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £21.04m | £19.61m | £18.64m | £22.07m | £23.14m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £20.27k | £17.54k | £11.94k | £27.57k | £76.42k | |
|
Incwm - Arall | £416.75k | £1.01m | £702.44k | £429.53k | £350.77k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £2.00k | £0 | £2.20k | £153.20k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £19.70m | £18.91m | £18.38m | £20.06m | £21.94m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £587.04k | £600.56k | £357.49k | £599.70k | £609.41k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £76.97k | £98.26k | £85.23k | £86.41k | £248.86k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £2.70k | £2.75k | £3.04k | £0 | £5.33k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.