THE BRIGSTOCK SCHOOL FOUNDATION

Rhif yr elusen: 309756
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Support of local children inside and outside the education system.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024

Cyfanswm incwm: £8,255
Cyfanswm gwariant: £10,850

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Northampton

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 11 Tachwedd 1963: Cofrestrwyd
  • 09 Mehefin 2013: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
  • 06 Rhagfyr 2013: Re-registered
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Peter Cantley Ymddiriedolwr 16 January 2025
Dim ar gofnod
Laura Jayne Mullins Ymddiriedolwr 01 September 2024
Dim ar gofnod
Louise Sadler Ymddiriedolwr 01 September 2024
Dim ar gofnod
SALLY WILKS Ymddiriedolwr 11 July 2024
JAMES RUTTERFORD TRUST FUND
Derbyniwyd: Ar amser
BRIGSTOCK VILLAGE HALL
Derbyniwyd: Ar amser
Stephen Hone Ymddiriedolwr 17 May 2024
Dim ar gofnod
Alan Lowe Ymddiriedolwr 05 February 2018
Dim ar gofnod
Elizabeth Searle Ymddiriedolwr 05 February 2018
THE CONSOLIDATED CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
WOMENS INSTITUTE BRIGSTOCK
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £5.40k £9.96k £10.07k £15.31k £8.26k
Cyfanswm gwariant £17.99k £1.98k £2.00k £20.61k £10.85k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2024 28 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 16 Chwefror 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 05 Mawrth 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 27 Mehefin 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 21 Gorffennaf 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
14 Latham Street
Brigstock
Kettering
Northamptonshire
NN14 3HD
Ffôn:
01536373282
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael