KING'S COLLEGE SCHOOL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charity supervises three schools which are independent day schools for pupils who are educated up to the age of university entrance. The Schools seek to provide academic education of high quality, extended by a broad range of cultural and sporting opportunities and supported by a responsive pastoral system and firm moral framework.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023
Cyfanswm incwm:
£43,476,000
Roddion a chymynroddion | £600.00k | |
Weithgareddau elusennol | £38.05m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £4.60m | |
Buddsoddiadau | £232.00k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£37,948,000
Codi arian | £1.95m | |
Weithgareddau elusennol | £36.00m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £1.95m | |
Gwariant elusennol | £36.00m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £5.53m |
Pobl

443 Gweithwyr
15 Ymddiriedolwyr
43 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 43 |
£70k i £80k | 17 |
£80k i £90k | 13 |
£90k i £100k | 2 |
£100k i £110k | 3 |
£120k i £130k | 1 |
£130k i £140k | 1 |
£140k i £150k | 2 |
£250k i £300k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 26 Mawrth 1963: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lord Paul Clive Deighton KBE | Cadeirydd | 28 January 2017 |
|
|
||||
Dr Sreena Gawley | Ymddiriedolwr | 09 May 2023 |
|
|
||||
Jo Larizadeh BA | Ymddiriedolwr | 09 December 2021 |
|
|
||||
Toni Oki BA | Ymddiriedolwr | 09 December 2021 |
|
|
||||
Tony Stockil BA MBA | Ymddiriedolwr | 09 December 2021 |
|
|
||||
Jean-Andre Prager BA | Ymddiriedolwr | 09 December 2021 |
|
|
||||
Ann Ng BSc FCA | Ymddiriedolwr | 28 July 2020 |
|
|
||||
Joyce Grace Sarpong | Ymddiriedolwr | 22 March 2018 |
|
|||||
Christopher Hale MA LLM | Ymddiriedolwr | 07 December 2017 |
|
|||||
JULIE LINDA ROBINSON BA M.Ed | Ymddiriedolwr | 07 December 2017 |
|
|||||
Robert Parker MA | Ymddiriedolwr | 23 March 2017 |
|
|||||
MR Ian Macmillan | Ymddiriedolwr | 23 March 2017 |
|
|
||||
Duncan George Ingram | Ymddiriedolwr | 16 April 2016 |
|
|||||
Sally Hobbs BA PGCE | Ymddiriedolwr | 05 January 2016 |
|
|
||||
Patrick Strafford BA MBA | Ymddiriedolwr | 19 March 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £35.29m | £35.72m | £37.74m | £42.77m | £43.48m | |
|
Cyfanswm gwariant | £30.60m | £31.78m | £33.31m | £35.46m | £37.95m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £577.00k | £110.66k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.17m | £1.10m | £1.08m | £2.65m | £600.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.89m | £1.98m | £2.97m | £3.97m | £4.60m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £32.16m | £32.00m | £33.68m | £36.12m | £38.05m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £68.00k | £56.00k | £20.00k | £28.00k | £232.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £577.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.00k | £202.00k | £158.00k | £2.03m | £21.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £29.19m | £30.23m | £32.01m | £33.83m | £36.00m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.41m | £1.56m | £1.30m | £1.63m | £1.95m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £62.00k | £70.00k | £69.00k | £87.00k | £76.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £75.29m | £74.34m | £72.41m | £72.05m | £69.98m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £5.71m | £10.47m | £15.82m | £18.48m | £26.22m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£3.47m | -£4.39m | -£4.28m | -£1.04m | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £16.47m | £16.36m | £15.35m | £9.88m | £10.10m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 08 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 08 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 12 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 12 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 27 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 27 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 26 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 26 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2019 | 31 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2019 | 31 Mai 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
KINGS COLLEGE LONDON (TRANSFER) ACT 1908 AS AMENDED BY SCHEME 26/06/1909 AS AMENDED BY SCHEME DATED 11/10/1912 AS AMENDED BY SCHEME DATED 13/10/1948 AS AMENDED BY SCHEME DATED 20/10/1954 AS AMENDED BY SCHEME DATED 13/03/1973 AS AMENDED BY SCHEME DATED 23/06/1997 AS AMENDED BY SCHEME DATED 24/10/2008 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 04/12/2010 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 24/03/2011 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 04/12/2014 AS AMENDED ON 21 MARCH 2018 as amended on 13 Dec 2018 as amended on 10 Dec 2019
Gwrthrychau elusennol
THE CARRYING ON OF THE SCHOOL OF THE CORPORATION.
Maes buddion
NOT DEFINED.
Elusennau cysylltiedig
- BARRY PRIZE
- BERNARD WOOD-HILL MEMORIAL PRIZES
- CALLAN PRIZE
- CARGILL PRIZE
- COLMAN MUSIC PRIZE
- DONALD RUSSELL PRIZE FOR ENGLISH VERSE
- EDGELL HUNT'S SCHOLARSHIPS
- EDWARDES JONES MATHEMATICAL PRIZE
- FOREST FOUNDATION SCHOLARSHIP
- FULFORD ENGLISH LITERATURE PRIZE
- INGLIS FOUNDATION SCHOLARSHIP
- JOHN CUTLER SCHOLARSHIPS
- JOHN TWENTYMAN PRIZES
- K C S LODGE PRIZE
- K C S MUSIC PRIZE
- KERSLAKE MATHEMATICAL PRIZES
- KINGS COLLEGE SCHOOL GENERAL CHARITABLE TRUST FUND
- L J MORISON PRIZES
- LEOPOLD DE ROTHSCHILD FRENCH SCHOLARSHIP
- MACLEAR PRIZES
- NEGUS PRIZE
- NORTHCOTT TRAVEL SCHOLARSHIP
- ROSSETTI PRIZE
- RUST MEMORIAL PRIZES
- SAMBROOKE FOUNDATION SCHOLARSHIP
- THE JELF MEDAL
- THOMAS WILTON PRIZE
- TOM KERR MEMORIAL PRIZE
- WARD SCHOLARSHIP FUND
- WILLIAM MORRIS EXHIBITION
- 26 Mawrth 1963 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
KING'S COLLEGE SCHOOL
SOUTHSIDE COMMON
LONDON
SW19 4TT
- Ffôn:
- 020 8255 5300
- E-bost:
- bursar@kcs.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window