RICHARD JONES CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Educational grants are given to students at school, college and university to assist with course books and equipment who are resident in the villages of Chew Magna, Stanton Drew, Stanton Prior, Stowey Sutton and Newton St Loe. Small donations are given to those who are both elderly and in need at Christmas time.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Caerfaddon A Gogledd Ddwyrain Gwlad Yr Haf
Llywodraethu
- 19 Mehefin 1978: Cofrestrwyd
- RICHARD JONES FOUNDATION (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN KENYON KNIBBS | Cadeirydd |
|
|
|||||
Jennifer Elizabeth Tibbs | Ymddiriedolwr | 24 October 2021 |
|
|
||||
Julie Anne Bragg | Ymddiriedolwr | 24 October 2021 |
|
|
||||
Linda Joyce Robertson | Ymddiriedolwr | 15 April 2019 |
|
|
||||
NICHOLAS MAURICE HASELL | Ymddiriedolwr | 28 April 2014 |
|
|||||
SALLY SLINGO | Ymddiriedolwr | 21 October 2013 |
|
|||||
ADRIAN ROY ELVIN | Ymddiriedolwr | 29 December 2011 |
|
|
||||
JON SHERMAN WHEATLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN LESLIE SEWART | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
VALERIE WENDY HARDWICK | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.48k | £4.34k | £4.46k | £4.63k | £4.88k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.20k | £4.20k | £4.88k | £3.50k | £7.62k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 17 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 31 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 28 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 03 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 07 Tachwedd 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF 19 JUNE 1978
Gwrthrychau elusennol
PROMOTING IN SUCH WAYS AS THE TRUSTEES THINK FIT THE EDUCATION OF PERSONS UNDER THE AGE OF 30 YEARS WHO ARE RESIDENT IN THE CIVIL PARISHES OF CHEW MAGNA, NEWTON ST. LOE, STANTON DREW, STOWEY SUTTON AND ECCLESIASTICAL PARISH ST. LAWRENCE STANTON PRIOR WHO ARE IN NEED OF FINANCIAL ASSISTANCE. FOR FURTHER DETAILS SEE GOVERNING INSTRUMENT.
Maes buddion
SEE OBJECTS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
24D Tyning Road
Saltford
BRISTOL
BS31 3HL
- Ffôn:
- 01225341085
- E-bost:
- peter.h.godfrey@googlemail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window