THE INSTITUTE OF HISTORIC BUILDING CONSERVATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The IHBC exists to promote, for the benefit of the public, the conservation of and education and training in the conservation of buildings, structures, areas, gardens and landscapes which are of architectural or historic value in the UK insofar as it lies within the duties and responsibilities of any person whose principal professional skills are to provide specialist advice in conservation.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Pobl

14 Ymddiriedolwyr
100 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 26 Mawrth 1997: Cofrestrwyd
- IHBC (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serena Cardozo | Ymddiriedolwr | 03 September 2024 |
|
|
||||
Kathryn Moore | Ymddiriedolwr | 30 April 2024 |
|
|
||||
Katie Parsons | Ymddiriedolwr | 30 April 2024 |
|
|
||||
Shantanu Subramaniam | Ymddiriedolwr | 13 December 2023 |
|
|
||||
Sarah Khan | Ymddiriedolwr | 13 December 2023 |
|
|
||||
Joanna Mary Saady | Ymddiriedolwr | 03 May 2023 |
|
|
||||
Desmond Cairns | Ymddiriedolwr | 24 February 2022 |
|
|
||||
Anna Grant | Ymddiriedolwr | 24 February 2022 |
|
|
||||
David John McDonald | Ymddiriedolwr | 05 July 2019 |
|
|
||||
Lone-Beatrix Le Vay | Ymddiriedolwr | 05 July 2019 |
|
|
||||
ANDREW DAVID WILLIAM SHEPHERD | Ymddiriedolwr | 23 June 2017 |
|
|||||
Jo Evans | Ymddiriedolwr | 24 June 2016 |
|
|
||||
Jill Kerry | Ymddiriedolwr | 19 June 2015 |
|
|
||||
Sheila Stones | Ymddiriedolwr | 19 June 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £406.02k | £407.37k | £374.75k | £398.16k | £428.13k | |
|
Cyfanswm gwariant | £395.51k | £351.72k | £289.75k | £309.30k | £374.97k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 20 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 20 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 14 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 14 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 14 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 14 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 18 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 18 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 19 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | 19 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 14 MARCH 1997, AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION ON 24 NOVEMBER 2010. as amended on 03 Dec 2020 as amended on 18 Feb 2021 as amended on 26 Mar 2021
Gwrthrychau elusennol
2. OBJECTS 2.1 The Institute's objects are restricted specifically, in each case only for the public benefit to the: (a) Conservation and enhancement of the historic environment; (b) promotion of the highest standards of specialist skills in built and historic environment Conservation including in the understanding, care, and enhancement of the built and historic environment; accreditation and regulation of built and historic environment Conservation professionals; and (c) education and training of such professionals alongside any parties or interests that can help secure observance of the Objects of the Institute as set out in articles 2.1(a) to 2.1(b) inclusive above.
Maes buddion
UNITED KINGDOM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Jubilee House
High Street
Tisbury
SP3 6HA
- Ffôn:
- 01747873133
- E-bost:
- secretary@ihbc.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window