THE FRIENDS OF ALNE SCHOOL

Rhif yr elusen: 1072282
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Support & enhancement of childrens education & environment

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024

Cyfanswm incwm: £12,380
Cyfanswm gwariant: £11,200

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adnoddau Dynol
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Gogledd Swydd Gaerefrog

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 04 Tachwedd 1998: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • FRIENDS OF ALNE SCHOOL (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

12 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Siobhan Catherine Cliff Cadeirydd 18 April 2023
Dim ar gofnod
Kathryn Bell Ymddiriedolwr 11 September 2024
Dim ar gofnod
Sarah Wilsdon Ymddiriedolwr 11 September 2024
Dim ar gofnod
lydia Taylor Ymddiriedolwr 11 September 2024
Dim ar gofnod
Elizabeth Dowson Ymddiriedolwr 21 October 2020
Dim ar gofnod
Sarah Emma Rogers Ymddiriedolwr 21 October 2020
Dim ar gofnod
Amanda Jane Bradshaw Ymddiriedolwr 21 October 2020
Dim ar gofnod
Nicola Louise Morris Ymddiriedolwr 05 June 2019
ALNE PRE-SCHOOL PLAYGROUP
Derbyniwyd: Ar amser
Samantha Davies Ymddiriedolwr 05 June 2019
Dim ar gofnod
Paul Blackburn Ymddiriedolwr 05 June 2019
Dim ar gofnod
Fiona Alexander Ymddiriedolwr 01 September 2018
Dim ar gofnod
Emma Marie Copeland Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £4.88k £8.49k £3.17k £2.03k £12.38k
Cyfanswm gwariant £7.51k £9.96k £1.49k £3.33k £11.20k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £1.00k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2024 24 Mai 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2023 21 Mai 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2022 13 Hydref 2023 105 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2021 14 Mehefin 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2020 06 Gorffennaf 2021 6 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
OUTWOOD PRIMARY ACADEMY ALNE
MAIN STREET
ALNE
YORK
YO61 1RT
Ffôn:
01347838427
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael