Hanes ariannol DARFIELD AREA AMENITY SOCIETY LIMITED

Rhif yr elusen: 1095372
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £18.66k £21.60k £11.25k £14.84k £37.02k
Cyfanswm gwariant £15.83k £11.71k £13.51k £12.20k £19.82k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k £17.43k £580 N/A £21.44k