ymddiriedolwyr LIFE EDUCATION EAST MIDLANDS LIMITED
Rhif yr elusen: 1067601
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Charles Kitch | Cadeirydd |
|
|
|||||
Wayne Kitchener | Ymddiriedolwr | 28 March 2024 |
|
|||||
ROGER MCDERMOTT | Ymddiriedolwr | 01 August 2022 |
|
|||||
David Brown | Ymddiriedolwr | 01 August 2022 |
|
|||||
Janet Gabrielle Sinclair | Ymddiriedolwr | 01 August 2022 |
|
|
||||
Pauline Bain | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|||||
Richard John Roberts | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|||||
Matthew Arthur Robert Phillips | Ymddiriedolwr | 08 March 2022 |
|
|
||||
Carol Litowczuk | Ymddiriedolwr | 09 December 2020 |
|
|
||||
William Alfred Banner | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Susan Anne Archer | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Anthony Donald Gamble | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.