Hanes ariannol WALDORF SCHOOL (BRISTOL) LIMITED
Rhif yr elusen: 310257
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2018 | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £501.05k | £835.72k | £425.54k | £623.47k | £571.12k | |
|
Cyfanswm gwariant | £655.57k | £576.43k | £636.82k | £682.56k | £778.43k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £38.91k | £54.71k | £90.40k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £13.28k | £380.93k | N/A | £118.10k | £1.74k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £11.50k | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £476.25k | £443.40k | N/A | £499.86k | £546.61k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £11 | £117 | N/A | £22 | £29 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £500 | N/A | £5.49k | £22.75k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £10.00k | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £648.48k | £570.23k | N/A | £671.64k | £767.51k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £7.09k | £6.19k | N/A | £10.91k | £10.91k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | N/A | £8.47k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.