S.P.L. TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
This is a family Trust which supports organisations and activities involved in the alleviation of poverty, health, education in rural areas of developing countries, particularly in Indian sub-continent and Africa. It supports activities related to youth,elderly and underprivileged.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Lloegr
- Cenia
- India
- Nepal
Llywodraethu
- 02 Gorffennaf 1997: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHIRAJLAL DEPAR SHAH | Cadeirydd |
|
||||||
Darshana Parekh | Ymddiriedolwr | 15 March 2023 |
|
|
||||
Dipvandana Mehta | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
Vivek Dipak Shah | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
VISHAL OTTAMCHAND SHAH | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £22.46k | £19.35k | £21.19k | £31.08k | £22.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £54.05k | £24.27k | £30.43k | £30.33k | £35.06k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 26 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 25 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | 25 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 12 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 02 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 30 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 17 APRIL 1997 AS VARIED BY SUPPLEMENTAL DEEDS DATED 18 APRIL 1997 AND 6 DECEMBER 2005, AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL DEED DATED 13 MARCH 2006,
Gwrthrychau elusennol
A) THE PROVISION OF FINANCIAL ASSISTANCE TO THOSE WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED HARDSHIP OR DISTRESS B) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION C) THE PROVISION OF OR ASSISTANCE IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION D) TO EDUCATE TO RELIEVE AND REHABILITATE YOUNG PERSONS E) GENERALLY FOR SUCH CHARITABLE PURPOSES AND TO MAKE DONATIONS TO SUCH CHARITABLE INSTITUTION OR INSTITUTIONS, SEE GD FOR FURTHER DETAILS
Maes buddion
1) COUNTIES OF WEST MIDLANDS, WARWICKSHIRE, STAFFORDSHIRE AND WORCESTERSHIRE 2) CONTINENT OF INDIA, ANY PART OF THE WORLD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
491 STRATFORD ROAD
BIRMINGHAM
B11 4LE
- Ffôn:
- 01217720792
- E-bost:
- info@splcorp.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window