Hanes ariannol THE INDIAN MUSLIM WELFARE SOCIETY
Rhif yr elusen: 1067746
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £434.24k | £501.65k | £862.87k | £547.89k | £606.61k | |
|
Cyfanswm gwariant | £534.08k | £543.76k | £700.25k | £540.59k | £633.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £46.24k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £3.86k | N/A | £140.52k | £7.02k | £25.80k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £143.02k | £284.40k | £267.10k | £329.62k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £52.10k | £48.82k | £58.67k | £71.22k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £306.53k | £440.25k | £222.12k | £205.77k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £89.40k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £543.76k | £700.25k | £540.59k | £633.31k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | £5.80k | £5.40k | £5.40k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.