Hanes ariannol WILL OF MISS LAURA FULLER DECEASED
Rhif yr elusen: 1086467
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 09/03/2014 | 09/03/2015 | 09/03/2016 | 09/03/2017 | 09/03/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.16k | £4.13k | £4.36k | £4.30k | £4.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.16k | £3.98k | £4.36k | £4.28k | £4.39k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.