THE JUDGE'S LODGING TRUST LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity operates The Judge's Lodging Museum, a restored Victorian courthouse and accommodation for visiting judges. It also houses a substantial local history collection. It exists to interpret and preserve these, actively collects related objects and has a range of educational services, displays and events to support them. It also runs the town's Tourist Information Centre.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £11,935 o 4 grant(iau) llywodraeth
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
34 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Powys
Llywodraethu
- 06 Mai 1997: Cofrestrwyd
- PRESTEIGNE SHIRE HALL MUSEUM TRUST (Enw gwaith)
- THE JUDGES LODGING (Enw gwaith)
- THE PRESTEIGNE SHIRE HALL MUSEUM TRUST LIMITED (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sue Thornton | Ymddiriedolwr | 19 August 2024 |
|
|
||||
Eleanor Paice | Ymddiriedolwr | 06 April 2024 |
|
|||||
Timothy Stenson Hodgetts | Ymddiriedolwr | 31 January 2022 |
|
|
||||
Colin Michael Felgate | Ymddiriedolwr | 28 September 2021 |
|
|
||||
Dr Charlotte Helen Frederica Smith | Ymddiriedolwr | 22 October 2018 |
|
|
||||
DIANE ROSEMARY GWILT | Ymddiriedolwr | 13 June 2016 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £221.64k | £162.60k | £79.37k | £67.44k | £85.06k | |
|
Cyfanswm gwariant | £224.43k | £113.60k | £81.10k | £88.05k | £93.99k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £141.63k | £40.00k | £38.77k | £23.98k | £11.94k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 28 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 28 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 29 Mawrth 2024 | 58 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 29 Mawrth 2024 | 58 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 03 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 03 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 19 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 19 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 10 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 10 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 21 OCT 1996 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 25 MAR 1997 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 13 APR 2016 as amended on 27 Apr 2018
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE AND DEVELOP FOR THE EDUCATION AND BENEFIT OF THE PUBLIC A MUSEUM ATTRACTION ESTABLISHED WITHIN THE BUILDINGS KNOWN AS THE SHIRE HALL, PRESTEIGNE, POWYS.
Maes buddion
POWYS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE JUDGES LODGING
SHIREHALL
BROAD STREET
PRESTEIGNE
LD8 2AD
- Ffôn:
- 01544260650
- E-bost:
- info@judgeslodging.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window