LEEK TOWN CENTRE YOUTH PROJECT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
WE PROVIDE DROP-IN SESSIONS, IN A SAFE WELCOMING ENVIRONMENT, STAFFED BY TRAINED YOUTH WORKERS, MAINLY FOR LESS-ADVANTAGED AND VULNERABLE YOUNG PEOPLE. ALSO SUPPORT, ADVICE AND INFORMATION ON SEXUAL HEALTH INCLUDING SAFEGUARDING AND CONTRACEPTION: DRUGS AND SMOKING AWARENESS, HEALTHY EATING. SOCIAL ACTIVITIES EG. GAMES, QUIZZES, POOL, TELEVISION, VIDEO AND MUSIC.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £1,401 o 4 grant(iau) llywodraeth
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
7 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Stafford
Llywodraethu
- 23 Ionawr 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1146708 LEEK STREET PASTORS
- 30 Mehefin 1997: Cofrestrwyd
- @ 21 MARKET ST LEEK (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DENNIS JOHNSON | Cadeirydd |
|
||||||
Susan Coleman | Ymddiriedolwr | 12 June 2017 |
|
|||||
JANE TATTERSALL | Ymddiriedolwr | 06 June 2016 |
|
|
||||
ALISON DODD | Ymddiriedolwr | 29 February 2016 |
|
|
||||
DOROTHY MARGARET BIDDULPH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MAHFOOZ AHMAD | Ymddiriedolwr |
|
||||||
ROY WILLIAM GREGG | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
COUNCILLOR JOHNSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.08k | £26.31k | £38.27k | £52.31k | £41.15k | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.88k | £13.89k | £27.74k | £23.79k | £30.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £750 | £10.00k | £1.09k | £2.67k | £1.40k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 09 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 13 Rhagfyr 2024 | 43 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 21 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 21 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 05 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 07 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 07 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 10 JULY 1996 AS AMENDED 3 JUNE 1997
Gwrthrychau elusennol
1. TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR THE RECREATION OR OTHER LEISURE-TIME OCCUPATION OF YOUNG PERSONS RESIDENT IN LEEK WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES, WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE. 2. TO ADVANCE THE EDUCATION OF CHILDREN AND YOUNG PERSONS THROUGH LEISURE TIME ACTIVITY SO AS TO DEVELOP THEIR PHYSICAL MENTAL AND SPIRITUAL CAPACITIES THAT THEY MAY GROW TO MATURITY AS INDIVIDUALS AND MEMBERS OF SOCIETY. 3. TO PROMOTE SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSE FOR THE BENEFIT OF YOUNG PERSONS RESIDENT IN LEEK AS THE COMMITTEE IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION THINK FIT
Maes buddion
LEEK
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
C/O 22 WESTFIELDS
LEEK
ST13 5LP
- Ffôn:
- 01538399908
- E-bost:
- roygregg@live.co.uk
- Gwefan:
-
at21.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window