Hanes ariannol STOWE SCHOOL LIMITED
Rhif yr elusen: 310639
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £27.42m | £25.33m | £35.17m | £40.51m | £41.97m | |
|
Cyfanswm gwariant | £24.82m | £25.00m | £30.57m | £38.35m | £42.04m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £1.61m | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £243.05k | £264.37k | £381.92k | £1.73m | £365.95k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £399.78k | £610.56k | £141.78k | £385.74k | £595.48k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £26.72m | £22.75m | £30.09m | £38.27m | £40.58m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £45.18k | £82.85k | £29.20k | £90.00k | £351.90k | |
|
Incwm - Arall | £13.64k | £1.63m | £4.53m | £31.80k | £74.73k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £24.21m | £24.36m | £29.95m | £37.69m | £41.29m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £610.45k | £636.93k | £612.30k | £658.19k | £754.19k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £35.42k | £33.59k | £43.02k | £50.11k | £52.32k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.