ymddiriedolwyr ROBERT DEWHURST'S SCHOOL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 310972
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (16 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEPHEN SELL | Cadeirydd |
|
|
|||||
MICHELE PERRY | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|
||||
Lee John Perry | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|
||||
Colin Milburn | Ymddiriedolwr | 09 January 2024 |
|
|
||||
David Taylor | Ymddiriedolwr | 10 January 2023 |
|
|
||||
Cllr. Peter Chorley | Ymddiriedolwr | 14 May 2019 |
|
|||||
Coiuncillor Martin Greensmyth | Ymddiriedolwr | 20 July 2012 |
|
|
||||
ROY LEE | Ymddiriedolwr |
|
||||||
CHRISTOPHER ROBINSON | Ymddiriedolwr |
|
||||||
PAULINE ORCHARD | Ymddiriedolwr |
|
||||||
PETER HUTCHINSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.