RICHARD THOMPSON GUNTON MEMORIAL FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Providing Onslow St Audrey's School with benefits not provided by the LA. Providing prizes to pupils who have shown outstanding public spirit. Promoting the education of prospective, present or past pupils of the school who are in need of financial assistance. Making grants to Hatfield charities educating or enhancing through leisure time activities the lives of persons under the age of 25 years.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Swydd Hertford
Llywodraethu
- 16 Mehefin 1965: Cofrestrwyd
- THE GUNTON TRUST (Enw gwaith)
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAN ELLIS-HALL | Cadeirydd | 11 November 2014 |
|
|
||||
Rev Kathryn Jane Alford | Ymddiriedolwr | 22 May 2024 |
|
|||||
Nicola Jane Simson | Ymddiriedolwr | 22 May 2024 |
|
|
||||
Julie Sarah Jones | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Rev Darren Victor Collins | Ymddiriedolwr | 27 September 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.73k | £4.01k | £4.18k | £4.18k | £4.69k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.62k | £12.87k | £1.62k | £8.15k | £9.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 09 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 18 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 03 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEMES OF THE 26TH JANUARY 1976 AND 16TH SEPTEMBER 1986
Gwrthrychau elusennol
THE TRUSTEES SHALL PAY A YEARLY SUM OF NOT MORE THAN $40 OR SUCH OTHER SUM AS THE COMMISSIONERS MAY FROM TIME TO TIME APPROVE IN PROVIDING PRIZES TO BE AWARDED TO PUPILS ATTENDING ONSLOW ST AUDREY'S COUNTY SECONDARY SCHOOL WHO HAVE SHOWN OUTSTANDING PUBLIC SPRITI. OTHERWISE, INCOME TO BE APPLIED: IN OR TOWARDS PROVIDING FOR ST AUDREY'S SCHOOL SPECIAL BENEFITS NOT NORMALLY PROVIDED BY THE LOCAL EDUCATION AUTHORITY. IN PROMOTING THE EDUCATION OF PERSONS UNDER THE AGE OF 25 YEARS WHO ARE ABOUT TO ATTEND OR ARE ATTENDING OR HAVE FOR NOT LESS THAN TWO YEARS ATTENDED ST AUDREY'S SCHOOL AND ARE IN NEED OF FINANCIAL ASSISTANCE. (FOR DETAILS SEE CLAUSE 17 OF SCHEME).
Maes buddion
PARISH OF HATFIELD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ONSLOW ST. AUDREYS SCHOOL
OLD RECTORY DRIVE
HATFIELD
AL10 8AB
- Ffôn:
- 01707264228
- E-bost:
- admin@onslow.herts.sch.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window