Dogfen lywodraethu LETCHWORTH EDUCATIONAL SETTLEMENT
Rhif yr elusen: 311085
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION DATED FEBRUARY 1972, AS AMENDED 24 NOVEMBER 1995, 15 NOVEMBER 2002 AND 19 NOVEMBER 2008 AS AMENDED ON 10 OCT 2017 AS AMENDED ON 22 NOV 2022
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE A CENTRE FOR EDUCATION, RECREATION AND SOCIAL ACTIVITIES OPEN TO ALL IN A FRIENDLY, ACCESSIBLE AND SUPPORTIVE ATMOSPHERE.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
LETCHWORTH AND DISTRICT
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.