Hanes ariannol THE ARTS EDUCATIONAL SCHOOLS

Rhif yr elusen: 311087
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £9.73m £10.36m £11.05m £11.24m £11.19m
Cyfanswm gwariant £8.95m £10.13m £10.81m £11.33m £11.92m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £66.56k N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £253.00k £482.28k £313.47k £220.76k £159.15k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £261.50k £120.38k £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £9.18m £9.73m £10.70m £10.92m £10.10m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £42.45k £29.37k £39.92k £94.17k £135.94k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £790.39k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £90.00k £36.10k £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £8.60m £9.83m £10.72m £11.26m £11.87m
Gwariant - Ar godi arian £352.62k £294.24k £85.94k £75.68k £54.07k
Gwariant - Llywodraethu £49.81k £50.54k £104.24k £68.84k £65.88k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0