Hanes ariannol TOWN LANDS EDUCATIONAL FOUNDATION

Rhif yr elusen: 311325
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £10.78k £17.91k £17.85k £20.65k £23.97k
Cyfanswm gwariant £9.21k £16.31k £16.21k £18.96k £22.26k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A