Hanes ariannol WESTCOTT HOUSE
Rhif yr elusen: 311445
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.98m | £2.11m | £1.10m | £1.14m | £1.06m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.43m | £1.44m | £1.54m | £1.42m | £1.37m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £36.00k | £49.00k | £4.54k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £905.00k | £1.04m | £60.00k | £122.53k | £40.28k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £81.00k | £49.00k | £93.00k | £163.84k | £236.65k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £984.00k | £976.00k | £896.00k | £845.57k | £765.51k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.00k | £1.00k | £0 | £155 | £15.40k | |
|
Incwm - Arall | £2.00k | £36.00k | £50.00k | £6.27k | £3.11k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £20.00k | £13.00k | £26.00k | £97.92k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.39m | £1.43m | £1.53m | £1.38m | £1.31m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £39.00k | £10.00k | £9.00k | £38.43k | £67.92k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.00k | £13.00k | £0 | £11.80k | £15.34k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.