Hanes ariannol ST NICHOLAS WITH ST LEONARD EDUCATIONAL CHARITY

Rhif yr elusen: 311642
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £25.67k £25.98k £26.85k £27.67k £30.54k
Cyfanswm gwariant £21.79k £28.97k £30.83k £29.47k £30.48k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A