Hanes ariannol RENDCOMB COLLEGE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 311713
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.84m | £6.72m | £8.15m | £9.05m | £8.26m | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.97m | £7.76m | £7.75m | £8.26m | £9.09m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £267.96k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £286.00k | £272.00k | £332.00k | £1.50m | £26.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £268.00k | £133.00k | £97.00k | £233.00k | £218.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.56m | £5.66m | £5.92m | £6.54m | £7.82m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £187.00k | £169.00k | £174.00k | £184.00k | £192.00k | |
|
Incwm - Arall | £534.00k | £483.00k | £1.63m | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £7.92m | £7.74m | £7.74m | £8.16m | £9.01m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £42.00k | £14.00k | £7.00k | £96.00k | £80.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £32.00k | £32.00k | £29.00k | £35.00k | £41.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.