Hanes ariannol WYCLIFFE COLLEGE (INCORPORATED)
Rhif yr elusen: 311714
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.82m | £14.75m | £14.29m | £15.56m | £15.96m | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.94m | £15.70m | £15.33m | £15.98m | £17.34m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £63.53k | N/A | £210.53k | £26.03k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £119.45k | £74.97k | £158.53k | £110.96k | £10.44k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £284.85k | £11.46k | £45.60k | £130.67k | £264.65k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £15.40m | £14.05m | £14.06m | £15.30m | £15.65m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £20.49k | £23.31k | £17.72k | £19.59k | £35.15k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £589.56k | £2.83k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £39.29k | £4.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £15.80m | £15.59m | £15.16m | £15.65m | £17.00m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £137.90k | £109.33k | £175.73k | £197.33k | £31.40k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £41.60k | £35.64k | £30.98k | £32.82k | £40.05k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £35.99k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £10.44k | £9.49k | £13.80k | £12.62k | £12.43k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £136.17k | £311.81k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.