EDMONDS AND COLES SCHOLARSHIPS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE CHARITY MAKES FINANCIAL AWARDS FOR ANY EDUCATIONAL PURPOSES. FOR EXAMPLE, SMALL GRANTS FOR THE PURCHASE OF BOOKS OR EQUIPMENT NEEDED FOR A COURSE OF EDUCATION OR TRAINING OR HELP WITH TRAVEL COSTS.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- De Swydd Gaerloyw
- Dinas Bryste
Llywodraethu
- 20 Rhagfyr 1962: Cofrestrwyd
- EDMONDS AND COLES CHARITY (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rachael Samantha Jones | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||
Tracey Anne Killen | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||
Councillor Michael David Pruett | Ymddiriedolwr | 06 April 2022 |
|
|
||||
Stephen James Smith | Ymddiriedolwr | 26 January 2022 |
|
|||||
Anna Margaret Hannam | Ymddiriedolwr | 14 January 2021 |
|
|
||||
Jeremy Sean McCullough | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Caroline-Jane Duckworth | Ymddiriedolwr | 15 July 2017 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.35k | £12.10k | £16.22k | £10.16k | £13.34k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.85k | £12.68k | £7.93k | £6.88k | £17.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 23 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 17 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 18 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 30 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 22 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF 11 JUNE 1986 AS VARIED BY SCHEMES DATED 25 JUNE 1990 AND 27 FEBRUARY 1997. RESOLUTION PASSED AT MEETINGS HELD 25 APRIL 2007, 24 OCTOBER 2007 AND 23 APRIL 2008.
Gwrthrychau elusennol
TO APPLY THE INCOME OF THE CHARITY IN PROMOTING THE EDUCATION (INCLUDING SOCIAL AND PHYSICAL TRAINING) OF PERSONS UNDER THE AGE OF 25 YEARS WHO ARE AND HAVE FOR THREE YEARS BEEN RESIDENT IN THE AREA OF BENEFIT AND ARE IN NEED OF FINANCIAL ASSISTANCE.
Maes buddion
HENBURY, WESTBURY-ON-TRYM AND HORFIELD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE SOCIETY OF MERCHANT VENTURERS
MERCHANTS HALL
THE PROMENADE
CLIFTON DOWN
BRISTOL
BS8 3NH
- Ffôn:
- 01179738058
- E-bost:
- enquiries@merchantventurers.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window