Dogfen lywodraethu FOUNDATION OF HINCHINGBROOKE SCHOOL
Rhif yr elusen: 311848
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
SCHEME DATED 01/12/1970 AS AMENDED BY SCHEME DATED 11/01/1988 AS AMENDED BY SCHEME DATED 02/07/1998 AS AMENDED BY ORDER DATED 09/03/2004 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 01/04/2004 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 18/11/2008 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 06/03/2012
Gwrthrychau elusennol
A DAY OR BOARDING SCHOOL FOR BOYS AND GIRLS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
BOROUGH OF HUNTINGDON AND GODMANCHESTER.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.