Hanes ariannol AMESBURY SCHOOL TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 312058
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.77m | £4.57m | £4.42m | £4.59m | £5.45m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.37m | £4.42m | £4.42m | £4.70m | £5.23m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £31.24k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £30.00k | £32.61k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.46k | £8.67k | £715 | £2.60k | £12.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £85.70k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.72m | £4.53m | £4.40m | £4.50m | £5.43m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.93k | £2.75k | £62 | £54 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £39.47k | £29.08k | £26.15k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.37m | £4.42m | £4.42m | £4.70m | £5.23m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £44.30k | £82.39k | £0 | £19.55k | £41.78k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.