AMESBURY SCHOOL TRUST LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Amesbury School's over-arching purpose is the advancement of education through an independent nursery, pre-preparatory and preparatory school for boys and girls between the ages of 2 and 13. This schooling is non-selective at point of entry on grounds of academic standard, race, colour or religion.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Cyfanswm incwm:
£5,445,364
Roddion a chymynroddion | £12.00k | |
Weithgareddau elusennol | £5.43m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £0 | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£5,229,141
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £5.23m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £5.23m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £216.22k |
Pobl

84 Gweithwyr
12 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
£70k i £80k | 1 |
£90k i £100k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Surrey
Llywodraethu
- 27 Ebrill 1971: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Estyn: Arolygiaeth Addysg A Hyfforddiant Yng Nghymru Em
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandip Vikram Patel | Ymddiriedolwr | 24 June 2024 |
|
|
||||
David Edward Gorrod | Ymddiriedolwr | 05 June 2024 |
|
|
||||
Pamela Mundy | Ymddiriedolwr | 24 May 2024 |
|
|||||
Jill Tait-Harris | Ymddiriedolwr | 22 September 2023 |
|
|||||
CRAIG KENNETH DECKER | Ymddiriedolwr | 23 June 2023 |
|
|
||||
James Robert Welham | Ymddiriedolwr | 14 October 2022 |
|
|
||||
Ian Ferguson | Ymddiriedolwr | 10 June 2022 |
|
|
||||
Dr rachelle kirkham | Ymddiriedolwr | 09 June 2022 |
|
|
||||
hugh sturges | Ymddiriedolwr | 21 February 2022 |
|
|
||||
Laura Buchanan | Ymddiriedolwr | 10 January 2022 |
|
|
||||
Suzanna Mary Perrett | Ymddiriedolwr | 20 April 2020 |
|
|
||||
karen davies | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.77m | £4.57m | £4.42m | £4.59m | £5.45m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.37m | £4.42m | £4.42m | £4.70m | £5.23m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £31.24k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £30.00k | £32.61k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.46k | £8.67k | £715 | £2.60k | £12.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £85.70k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.72m | £4.53m | £4.40m | £4.50m | £5.43m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.93k | £2.75k | £62 | £54 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £39.47k | £29.08k | £26.15k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.37m | £4.42m | £4.42m | £4.70m | £5.23m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £44.30k | £82.39k | £0 | £19.55k | £41.78k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £6.04m | £5.89m | £5.80m | £5.67m | £5.62m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £2 | £2 | £2 | £2 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £822.24k | £975.04k | £921.35k | £891.95k | £834.54k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £2.02m | £1.87m | £1.72m | £1.68m | £1.35m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 15 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 15 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 16 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 16 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 14 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 14 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 12 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 12 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 02 Gorffennaf 2020 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 02 Gorffennaf 2020 | 2 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 16/07/1970 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 16/12/2015
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE AND PROVIDE FOR THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND IN CONNECTION THEREWITH TO CONDUCT, CARRY ON, ACQUIRE AND DEVELOP IN THE UNITED KINGDOM ANY BOARDING OR DAY SCHOOL OR SCHOOLS FOR THE EDUCATION OF CHILDREN OF EITHER SEX OR BOTH SEXES AND AS ANCILLARY THERETO: TO ACQUIRE, CARRY ON AND DEVELOP THE UNDERTAKING OF AMESBURY SCHOOL A PREPARATORY SCHOOL FOR BOYS AND TO ACQUIRE ANY PREMISES FOR THE PURPOSE OF CARRYING ON SUCH UNDERTAKING.
Maes buddion
1. SURREY 2. UNITED KINGDOM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
AMESBURY SCHOOL
HAZEL GROVE
HINDHEAD
GU26 6BL
- Ffôn:
- 01428604322
- E-bost:
- enquiries@amesburyschool.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window