Hanes ariannol THE HAWTHORNS EDUCATIONAL TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 312067
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.94m | £6.58m | £5.99m | £6.83m | £8.26m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.95m | £6.48m | £6.11m | £6.74m | £7.41m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £289.73k | £101.63k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £20.47k | £21.76k | £3.53k | £1.59k | £1.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £596.00k | £364.19k | £328.67k | £618.99k | £591.88k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £6.33m | £5.70m | £5.56m | £6.21m | £7.23m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £499.77k | £101.63k | £0 | £438.81k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.39m | £5.97m | £5.64m | £6.09m | £6.72m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £560.76k | £511.41k | £473.44k | £645.14k | £690.03k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £11.88k | £12.24k | £12.79k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.