Hanes ariannol EWELL CASTLE SCHOOL
Rhif yr elusen: 312079
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.19m | £8.57m | £10.05m | £10.79m | £11.78m | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.80m | £8.57m | £9.72m | £10.21m | £11.67m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £74.46k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £33.62k | £90.60k | £8.76k | £33.84k | £20.24k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.66k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £8.14m | £8.09m | £10.04m | £10.75m | £11.73m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £12.52k | £8.88k | £1.53k | £1.69k | £37.35k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £378.12k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £7.80m | £8.57m | £9.72m | £10.18m | £11.63m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £28.01k | £48.46k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £16.48k | £76.05k | £176.04k | £18.70k | £21.51k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.