ymddiriedolwyr EWELL CASTLE SCHOOL
Rhif yr elusen: 312079
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sara Mireille Williams-Ryan | Ymddiriedolwr | 17 May 2024 |
|
|
||||
Charlotte Emma Carpenter | Ymddiriedolwr | 25 September 2023 |
|
|
||||
Channa Wishantha Jayaweera | Ymddiriedolwr | 08 June 2023 |
|
|
||||
Pamela Jane Hutchinson | Ymddiriedolwr | 18 January 2021 |
|
|||||
Andrew Macfarlane | Ymddiriedolwr | 15 October 2019 |
|
|
||||
Colin Alfred Griffith | Ymddiriedolwr | 22 June 2017 |
|
|
||||
Antony Peter Shawyer | Ymddiriedolwr | 22 June 2017 |
|
|
||||
Anthony John Evans | Ymddiriedolwr | 26 March 2014 |
|
|||||
NIGEL GEOFFREY DAVID BIRD | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.