Hanes ariannol THE GORDON FOUNDATION
Rhif yr elusen: 312092
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.13m | £13.15m | £13.15m | £14.12m | £16.31m | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.04m | £13.46m | £13.79m | £15.74m | £16.54m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £462.52k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £24.52k | £126.76k | £92.30k | £13.14k | £91.98k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £69.33k | £44.06k | £21.90k | £41.82k | £153.28k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £12.12m | £12.34m | £12.50m | £13.80m | £15.75m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £83.03k | £91.88k | £78.08k | £106.53k | £101.69k | |
|
Incwm - Arall | £840.25k | £548.64k | £462.52k | £159.16k | £206.28k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £12.99m | £12.95m | £13.69m | £15.48m | £16.11m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £51.31k | £123.72k | £105.68k | £245.69k | £293.77k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £31.21k | £26.41k | £27.28k | £29.53k | £33.65k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £6.64k | £5.84k | £54.71k | £762 | £2.26k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £385.94k | £0 | £12.68k | £142.89k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.