THE EMERSON COLLEGE TRUST LIMITED

Rhif yr elusen: 312101

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Providing adult education courses inspired by the work and philosophy of Rudolf Steiner

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2023

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen oherwydd eu bod yn darparu gwasanaethau i'r elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Darparu Gwasanaethau
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dwyrain Sussex

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 08 Ebrill 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 1143285 INTERNATIONAL SCHOOL OF STORYTELLING
  • 24 Hydref 1967: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • EMERSON COLLEGE (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Martin Leach Cadeirydd 18 December 2020
Dim ar gofnod
Aonghus Gordon Ymddiriedolwr 10 October 2024
THE HIRAM TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
RUSKIN MILL TRUST LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
CATHERINE GRACE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
WALDORF SCHOOL (BRISTOL) LIMITED
HELIOS TRUST
Derbyniwyd: 33 diwrnod yn hwyr
EURYTHMY UK LTD
Derbyniwyd: Ar amser
RUSKIN MILL CENTRE FOR PRACTICE
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Ian Clements Ymddiriedolwr 10 October 2024
CLERVAUX TRUST LTD
Derbyniwyd: Ar amser
RUSKIN MILL CENTRE FOR RESEARCH
Derbyniwyd: Ar amser
THE RESPONSIVE EARTH TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE HIRAM TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
HELIOS TRUST
Derbyniwyd: 33 diwrnod yn hwyr
THE LIVING EARTH LAND TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Tara Gratton Ymddiriedolwr 10 October 2024
CATHERINE GRACE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
WALDORF SCHOOL (BRISTOL) LIMITED
Antonia Whitbread Ymddiriedolwr 10 October 2024
Dim ar gofnod
Keith Griffiths Ymddiriedolwr 10 October 2024
Dim ar gofnod
Jeremy Smith Ymddiriedolwr 05 December 2022
Dim ar gofnod
Paulamaria Blaxland-De Lange Ymddiriedolwr 03 November 2012
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2019 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023
Cyfanswm Incwm Gros £1.54m £2.31m £593.27k £1.31m £1.71m
Cyfanswm gwariant £1.51m £1.27m £787.76k £1.43m £1.71m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £18.21k £3.34k N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £75.79k £266.85k £72.74k £18.91k £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £545.00k £215.00k £2.50k £477.09k £33.22k
Incwm - Weithgareddau elusennol £869.69k £874.64k £448.04k £784.14k £1.03m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £47 £386 £165 £428 £773
Incwm - Arall £45.76k £956.67k £69.83k £31.97k £645.00k
Incwm - Cymynroddion £8.68k £0 £0 £2.01k £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £0 £0 £0 £1.05m £0
Gwariant - Ar godi arian £1.51m £1.27m £787.76k £0 £1.71m
Gwariant - Llywodraethu £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £385.04k £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 30/06/2019 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023
Asedau hunan ddefnydd £2.26m £2.25m £2.24m £2.28m £2.75m
Buddsoddiadau tymor hir £0 £12.27k £12.27k £12.27k £12.27k
Cyfanswm asedau £541.03k £1.46m £1.47m £1.37m £766.34k
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd -£828.40k -£781.97k -£708.64k -£635.00k -£830.65k
Cyfanswm rhwymedigaethau £388.53k £311.29k £582.07k £714.64k £594.65k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2024 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 8 diwrnod
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2024 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 8 diwrnod
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2023 27 Awst 2024 119 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2023 27 Awst 2024 119 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2022 13 Chwefror 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2022 13 Chwefror 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2021 05 Mawrth 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2021 05 Mawrth 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2020 10 Mawrth 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2020 10 Mawrth 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Emerson College
Hartfield Road
FOREST ROW
RH18 5JX
Ffôn:
01342822238